RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
Informe ejecutivo de RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIETE FUENTES VECTOR SL | Administrador Unico | 25/02/2020 | 20/12/2021 |
SIETE FUENTES VECTOR SL | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
NUEVAS TECNOLOGIAS INALAMBRICAS SL | Apoderado | 05/03/2013 | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
Empresa: SIETE FUENTES VECTOR SL
Liquidador
- Rodenas Sanchez Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39970 , F 213, S 8, H M 709951, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: SIETE FUENTES VECTOR SL
Administrador Unico
- Rodenas Sanchez Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39970 , F 213, S 8, H M 709951, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: SIETE FUENTES HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Rodenas Sanchez Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39970 , F 213, S 8, H M 709951, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS INALAMBRICAS SL
Apoderado
- Rodenas Sanchez Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29868 , F 11, S 8, H M 537415, I/A 5 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS INALAMBRICAS SL
Apoderado
- Rodenas Sanchez Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29868 , F 10, S 8, H M 537415, I/A 3 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Información de RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO
Mostramos los datos de RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODENAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos