RODENAS DOMENECH ANTONIO
Informe ejecutivo de RODENAS DOMENECH ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODENAS DOMENECH ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INDUSTRIAL BAIX CAMP SL | Administrador Solidario | 12/07/2012 | |
ENCOFRADOS REUS SL | Socio Unico | 20/05/2010 | |
OBRAS DOMERO SL | Administrador Unico | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE RODENAS DOMENECH ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODENAS DOMENECH ANTONIO
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES BAIX CAMP SL
Administrador Unico
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 41, S 8, H T 41576, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-43
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES BAIX CAMP SL
Administrador Unico
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 41, S 8, H T 41576, I/A 3 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-43
Empresa: GESTION INDUSTRIAL BAIX CAMP SL
Administrador Solidario
- Perez Mata Ladislao
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 57, S 8, H T 41578, I/A 3 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-43
Empresa: ENCOFRADOS REUS SL
Administrador Unico
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 84, S 8, H T 39611, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-43
Empresa: ENCOFRADOS REUS SL
Administrador Unico
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 83, S 8, H T 39611, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-43
Empresa: ENCOFRADOS REUS SL
Administrador Solidario
- Fraile Rodriguez Basilio
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 83, S 8, H T 39611, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-43
Empresa: ENCOFRADOS REUS SL
Socio Único
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 83, S 8, H T 39611, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-43
Empresa: OBRAS DOMERO SL
Administrador Unico
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 154, S 8, H T 40098, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-43
Empresa: ENCOFRADOS REUS SL
Administrador Solidario
- Fraile Rodriguez Basilio
- Rodenas Domenech Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 82, S 8, H T 39611, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-43
Información de RODENAS DOMENECH ANTONIO
Mostramos los datos de RODENAS DOMENECH ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODENAS DOMENECH ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos