RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
Informe ejecutivo de RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SACYR CONCESIONES DE ACTIVOS ESPECIALES SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
SACYR CONCESIONES DE ACTIVOS ESPECIALES SL | Apoderado | 31/10/2023 | |
APARCAMIENTO DAOIZ Y VELARDE SL | Apoderado | 04/10/2023 | |
SETAS DE SEVILLA SL | Apoderado | 04/10/2023 | |
APARCAMIENTO JUAN ESPLANDIU SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2023 | |
SACYR CONCESIONES DE ACTIVOS ESPECIALES SL | Representante | 29/09/2023 | |
APARCAMIENTO VIRGEN DEL ROMERO SL | Apoderado | 28/09/2023 | |
SACYR CONSTRUCCION APARCAMIENTOS PLAZA DEL MILENIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2023 |
VINCULACIONES DE RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
Apoderado
- Caja Calero Beatriz
- Diaz Del Rio Redondo Pablo
- Garcia Fernandez Manuel Jose
- Garcia Rodriguez Francisco Ventura
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez De Parada Elua Rafael
- Gonzalez Ferro Fernando
- Jimenez Ortega Domingo
- Laserna Garcia Natalia
- Mijangos Goronzarri Carlos
- Otero Escudero Pablo
- Rodelo De La Hoz Orieta Luz
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Rodriguez De Tembleque Herruzo Juan
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 682098, I/A 28 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38335 , F 207, S 8, H M 682098, I/A 25 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38537 , F 8, S 8, H M 631030, I/A 32 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 216, S 8, H M 631031, I/A 34 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44027 , F 82, S 8, H M 631032, I/A 31 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Representante
- Rodelo De La Hoz Orieta Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38335 , F 207, S 8, H M 682098, I/A 24 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35101 , F 222, S 8, H M 631245, I/A 32 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 181, S 8, H M 631244, I/A 33 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Información de RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ
Mostramos los datos de RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos