RODAS PERAL MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de RODAS PERAL MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODAS PERAL MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HNOS DOMINGUEZ RODAS SL | Administrador Unico | 16/12/2020 |
VINCULACIONES DE RODAS PERAL MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODAS PERAL MARIA DEL MAR
Empresa: HNOS DOMINGUEZ RODAS SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 6, S 8, H SE 28971, I/A 7 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Empresa: ROPERALDAS SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5313 , F 116, S 8, H SE 88075, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41
Empresa: VALUVIC MONTEQUINTO SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 118, S 8, H SE 70878, I/A 6 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-41
Empresa: DOMAR RECAMBIOS SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 202, S 8, H SE 43167, I/A 3 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-41
Empresa: ROPERALDAS SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5313 , F 115, S 8, H SE 88075, I/A 1 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Empresa: VALUVIC MONTEQUINTO SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 117, S 8, H SE 70878, I/A 4 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-41
Información de RODAS PERAL MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de RODAS PERAL MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODAS PERAL MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos