RODAS PERAL ELEUTERIO
Informe ejecutivo de RODAS PERAL ELEUTERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOVOL IBERICA SL | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Solidario | 30/04/2014 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Empresa: EDIP SERVICIOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7517 , F 218, S 8, H SE101119, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-41
Empresa: FOTOVOL IBERICA SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6894 , F 22, S 8, H SE126391, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-41
Empresa: EDIP SERVICIOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5854 , F 104, S 8, H SE101119, I/A 13 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: ELIMCO UAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Rodas Peral Eleuterio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 87, S 8, H SE 69466, I/A 14 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-41
Empresa: ELIMCO AEROSPACE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bordoy Sanchez Pilar
- Molina Candau Miguel
- Rodas Peral Eleuterio
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5855 , F 169, S 8, H SE 50738, I/A 30 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Empresa: ELIMCO SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bordoy Sanchez Pilar
- Miquel Hidalgo Ignacio Jose
- Molina Candau Miguel
- Robles Garcia Ignacio
- Rodas Peral Eleuterio
- Rodas Peral Eleuterio
- Santos Gomez-castillo Luis Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6234 , F 27, S 8, H SE 29168, I/A 42 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-41
Empresa: ELIMCO SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Perez Rodrigo Alonso
- Rodas Peral Eleuterio
- Santos Gomez-castillo Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5855 , F 216, S 8, H SE 29168, I/A 33 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-41
Empresa: ELIMCO SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5855 , F 199, S 8, H SE 29168, I/A 24 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ELIMCO UAS SL
Apoderado Solidario
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5855 , F 188, S 8, H SE 69466, I/A 10 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ELIMCO UAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 27, S 8, H SE 69466, I/A 8 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
VER MAS ACTOS
Información de RODAS PERAL ELEUTERIO
Mostramos los datos de RODAS PERAL ELEUTERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODAS PERAL ELEUTERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos