RODADO MARTINEZ OSCAR
Informe ejecutivo de RODADO MARTINEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODADO MARTINEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION CIVIL DEL LITORAL VALENCIANO SL | Administrador Unico | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE RODADO MARTINEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODADO MARTINEZ OSCAR
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 390, F 79, S 8, H CS 10684, I/A 12 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-12
Empresa: MONPREOBRA CASTELLON SL
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616, L 1178, F 164, S 8, H CS 35234, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-12
Empresa: MONPREOBRA CASTELLON SL
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616, L 1178, F 162, S 8, H CS 35234, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 529, F 161, S 8, H CS 14780, I/A 5 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-12
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 390, F 78, S 8, H CS 10684, I/A 9 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-12
Socio Único
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 390, F 78, S 8, H CS 10684, I/A 9 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-12
Administrador Unico
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 390, F 78, S 8, H CS 10684, I/A 9 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-12
Socio Único
- Rodado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 390, F 78, S 8, H CS 10684, I/A 9 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-12
Información de RODADO MARTINEZ OSCAR
Mostramos los datos de RODADO MARTINEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODADO MARTINEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos