ROCK KEALAN LAURENCE
Informe ejecutivo de ROCK KEALAN LAURENCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROCK KEALAN LAURENCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado | 12/05/2017 | 23/04/2018 |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2017 | 23/04/2018 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Apoderado | 08/05/2017 | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE ROCK KEALAN LAURENCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCK KEALAN LAURENCE
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- O'reilly Ian
- Rock Kealan Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 10, S 8, H M 104742, I/A 425 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- De La Fuente Klein Antonio
- O'reilly Ian
- Rock Kealan Laurence
- Suesta Estelles Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 220, S 8, H M 28018, I/A 232 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- De La Fuente Klein Antonio
- De La Fuente Klein Antonio
- O'reilly Ian
- Rock Kealan Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34189 , F 20, S 8, H M 28146, I/A 1349 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rock Kealan Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 4, S 8, H M 104742, I/A 413 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- Rock Kealan Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 217, S 8, H M 28018, I/A 226 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Rock Kealan Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34189 , F 14, S 8, H M 28146, I/A 1336 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Información de ROCK KEALAN LAURENCE
Mostramos los datos de ROCK KEALAN LAURENCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCK KEALAN LAURENCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos