ROCHE BURTON CHRISTINE
Informe ejecutivo de ROCHE BURTON CHRISTINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROCHE BURTON CHRISTINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado | 11/10/2013 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2011 | 26/09/2013 |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado | 24/09/2013 | |
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado | 09/12/2011 | 24/01/2012 |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado | 15/12/2011 | 24/01/2012 |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado | 07/06/2011 | 24/01/2012 |
IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA | Apoderado | 07/06/2011 | 24/01/2012 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Apoderado | 13/06/2011 | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE ROCHE BURTON CHRISTINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCHE BURTON CHRISTINE
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- Roche Burton Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 195, S 8, H M 28018, I/A 185 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roche Burton Christine
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 149, S 8, H M 28146, I/A 1221 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Gari Meseguer Francisco Jose
- Roche Burton Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 69, S 8, H M 104742, I/A 320 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 129, S 8, H M 28146, I/A 1172 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 192, S 8, H M 28018, I/A 174 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 51, S 8, H M 104742, I/A 280 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Roche Burton Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 49, S 8, H M 104742, I/A 278 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roche Burton Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 125, S 8, H M 28146, I/A 1167 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- Roche Burton Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18242 , F 220, S 8, H M 28018, I/A 167 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Boyd Deirdre
- Buckley Ruth
- Dodgson Shane Gerard
- Mcloughlin Tom
- Minahan Karl Leo
- Roche Burton Christine
- Slattery Paul Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 107, S 8, H M 28146, I/A 1139 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28
VER MAS ACTOS
Información de ROCHE BURTON CHRISTINE
Mostramos los datos de ROCHE BURTON CHRISTINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCHE BURTON CHRISTINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos