ROCES ARBESU JUAN
Informe ejecutivo de ROCES ARBESU JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROCES ARBESU JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA | Presidente | 11/04/2016 | |
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA | Consejero | 11/04/2016 | |
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA | Apoderado Solidario | 28/03/2016 | |
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE ROCES ARBESU JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCES ARBESU JUAN
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Consejero
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Fruela
- Roces Arbesu Juan
Presidente
- Roces Arbesu Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 152, S 8, H AS 41644, I/A 17 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-33
Empresa: ROCES ARQUITECTURA SL
Liquidador
- Roces Arbesu Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 50, S 8, H AS 32420, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-33
Empresa: ROCES ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Roces Arbesu Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 50, S 8, H AS 32420, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-33
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Consejero
- Blanco Moreno Y Lueje Alfredo
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Fruela
- Roces Arbesu Juan
Presidente
- Roces Arbesu Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 151, S 8, H AS 41644, I/A 13 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-33
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Consejero
- Blanco Moreno Y Lueje Alfredo
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Juan
Presidente
- Roces Arbesu Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 151, S 8, H AS 41644, I/A 13 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-33
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Apoderado Solidario
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Juan
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 150, S 8, H AS 41644, I/A 12 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-33
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Rodriguez Oscar Miguel
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 149, S 8, H AS 41644, I/A 6 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-33
Empresa: AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA
Consejero
- Blanco Moreno Y Lueje Alfredo
- Roces Arbesu Carlos
- Roces Arbesu Juan
Presidente
- Roces Arbesu Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 148, S 8, H AS 41644, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-33
Información de ROCES ARBESU JUAN
Mostramos los datos de ROCES ARBESU JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCES ARBESU JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos