ROCCHI ANNA MARIA
Informe ejecutivo de ROCCHI ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROCCHI ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISMO Y RESTAURACION 2016 SL | Apoderado | 22/08/2022 | |
TITTI MANAGEMENT SERVICE SL | Apoderado | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE ROCCHI ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCCHI ANNA MARIA
Empresa: TURISMO Y RESTAURACION 2016 SL
Apoderado
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 60, S 8, H TF 56774, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-38
Empresa: TITTI MANAGEMENT SERVICE SL
Apoderado
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 201, S 8, H TF 6501, I/A 6 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-38
Empresa: TURISMO Y RESTAURACION 2016 SL
Administrador Solidario
- Gallart Oliva Jorge Maximiliano
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 60, S 8, H TF 56774, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-38
Empresa: DIVIDA RESTAURANTES SL
Administrador Solidario
- Gallart Oliva Jorge Maximiliano
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 191, S 8, H TF 57179, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-38
Empresa: DIVIDA RESTAURANTES SL
Administrador Solidario
- Gallart Oliva Jorge Maximiliano
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 190, S 8, H TF 57179, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-38
Empresa: TURISMO Y RESTAURACION 2016 SL
Administrador Solidario
- Gallart Oliva Jorge Maximiliano
- Rocchi Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 59, S 8, H TF 56774, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-38
Información de ROCCHI ANNA MARIA
Mostramos los datos de ROCCHI ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCCHI ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos