ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
Informe ejecutivo de ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SFI GESTION HOTELERA SL | Apoderado Solidario | 26/10/2021 | 11/08/2023 |
YOSEMITE RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 26/10/2021 | 15/06/2022 |
SOLUCIONES DE ENERGIA Y REHABILITACION SL | Apoderado Solidario | 23/11/2021 | 15/06/2022 |
LILIUM RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 26/10/2021 | 13/06/2022 |
CALANDIA FORUM SL | Apoderado Solidario | 22/10/2021 | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
Empresa: SFI GESTION HOTELERA SL
Apoderado Solidario
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 101, S 8, H V 200964, I/A 5 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-46
Apoderado Solidario
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11081, L 8359, F 165, S 8, H V 201393, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-46
Empresa: YOSEMITE RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 61, S 8, H V 200958, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-46
Empresa: LILIUM RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 119, S 8, H V 200967, I/A 4 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-46
Empresa: CALANDIA FORUM SL
Apoderado Solidario
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10931, L 8209, F 101, S 8, H V 196373, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-46
Apoderado Solidario
- Domingo Campos Lucila-carmen
- Ramirez Aguado Carlos
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11081, L 8359, F 163, S 8, H V 201393, I/A 2 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-46
Empresa: LILIUM RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Domingo Campos Lucila-carmen
- Ramirez Aguado Carlos
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 117, S 8, H V 200967, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: SFI GESTION HOTELERA SL
Apoderado Solidario
- Domingo Campos Lucila-carmen
- Ramirez Aguado Carlos
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 98, S 8, H V 200964, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: YOSEMITE RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Domingo Campos Lucila-carmen
- Ramirez Aguado Carlos
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 59, S 8, H V 200958, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: CALANDIA FORUM SL
Apoderado Solidario
- Domingo Campos Lucila-carmen
- Ramirez Aguado Carlos
- Rocati Silvestre Pascual Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10931, L 8209, F 99, S 8, H V 196373, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-46
Información de ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE
Mostramos los datos de ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCATI SILVESTRE PASCUAL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos