ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TLMHOMES SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
TRANSLOMED LEVANTE SL | Administrador Unico | 25/01/2012 | |
TLM-OPERADORES LOGISTICOS DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
Empresa: TLMHOMES SL
Administrador Unico
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4616 , F 21, S 8, H A 187900, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-03
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Apoderado
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 190, S 8, H A 112952, I/A 11 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-03
Apoderado
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 99, S 8, H A 121363, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-03
Administrador Unico
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 98, S 8, H A 121363, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Administrador Unico
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 78, S 8, H A 112952, I/A 9 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Apoderado
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 98, S 8, H A 121363, I/A 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-03
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Apoderado
- Rocamora Mora Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 78, S 8, H A 112952, I/A 8 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-03
Información de ROCAMORA MORA PEDRO JESUS
Mostramos los datos de ROCAMORA MORA PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCAMORA MORA PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos