ROCA TARRES ANGELS
Informe ejecutivo de ROCA TARRES ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROCA TARRES ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMILLAS VERON SA | Consejero | 27/05/2019 | |
SEMILLAS MONZON SA | Consejero | 25/07/2018 |
VINCULACIONES DE ROCA TARRES ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA TARRES ANGELS
Empresa: SEMILLAS MONZON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Duran Roca Juan Jose
- Lloret Moner Jordi
- Roca Tarres Angels
- Roca Vila Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 65, S 8, H HU 2249, I/A 31 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-22
Empresa: SEMILLAS VERON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Duran Roca Juan Jose
- Roca Tarres Angels
- Roca Vila Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 145, S 8, H Z 6898, I/A 17 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-50
Empresa: SEMILLAS VERON SA
Consejero
- Roca Tarres Angels
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 143, S 8, H Z 6898, I/A 16 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-50
Empresa: SEMILLAS MONZON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 63, S 8, H HU 2249, I/A 26 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-22
Información de ROCA TARRES ANGELS
Mostramos los datos de ROCA TARRES ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA TARRES ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos