ROCA SEGARRA JOAN
Informe ejecutivo de ROCA SEGARRA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROCA SEGARRA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOVOAPP23 SA | Secretario No Consejero | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE ROCA SEGARRA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA SEGARRA JOAN
Empresa: INTERSPORT SL
Secretario No Consejero
- Roca Segarra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47601 , F 160, S 8, H B 414772, I/A 27 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-08
Empresa: GLOVOAPP23 SL
Secretario No Consejero
- Roca Segarra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47472 , F 79, S 8, H B 456858, I/A 46 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Empresa: GLOVOAPP23 SL
Secretario No Consejero
- Roca Segarra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47472 , F 79, S 8, H B 456858, I/A 47 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Empresa: INTERSPORT SL
Auditor
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Roca Segarra Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42699 , F 52, S 8, H B 414772, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-08
Empresa: EUROMADI IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- AURO CASH SA
- Roca Segarra Joan
- Rodriguez Bertiz Jaime
- SUPERCASH AVILES SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31824 , F 221, S 8, H B 22190, I/A 73 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Información de ROCA SEGARRA JOAN
Mostramos los datos de ROCA SEGARRA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA SEGARRA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos