ROCA MORATO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de ROCA MORATO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROCA MORATO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADD ENTIDAD DE INSPECCION Y CONTROL SL | Representante | 21/09/2018 | |
ADDY BELLPARC COMPANY SL | Representante | 12/06/2018 | |
ROCMORATO GROUP SL | Socio Unico | 04/04/2018 | |
ROCMORATO GROUP SL | Administrador Unico | 04/04/2018 |
VINCULACIONES DE ROCA MORATO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA MORATO MARIA ROSA
Empresa: ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA SL
Administrador Unico
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37937 , F 143, S 8, H B 312128, I/A 11 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Administrador Unico
Representante
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29220 , F 55, S 8, H M 526037, I/A 4 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Administrador Unico
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29220 , F 55, S 8, H M 526037, I/A 4 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: ADDY BELLPARC COMPANY SL
Administrador Unico
Representante
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37717 , F 171, S 8, H M 671937, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: ROCMORATO GROUP SL
Administrador Unico
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 172, S 8, H M 667421, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: ROCMORATO GROUP SL
Socio Único
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37439 , F 172, S 8, H M 667421, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: INGAL INGENIERIA Y CONSULTING SLP
Apoderado
- Marrugat Vila Natalia
- Perez Torrecilla Jose Luis
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 124, S 8, H L 1599, I/A 21 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
Administrador Unico
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29220 , F 53, S 8, H M 526037, I/A 1 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Socio Único
- Roca Morato Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29220 , F 53, S 8, H M 526037, I/A 1 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Información de ROCA MORATO MARIA ROSA
Mostramos los datos de ROCA MORATO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA MORATO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos