ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
Informe ejecutivo de ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADRO NOU SL | Administrador Unico | 03/09/2018 | 19/08/2021 |
MINIM RISC SL | Administrador Unico | 16/02/2012 | |
J ROCA I GORINA SL | Administrador | 15/02/2012 | |
PADRO NOU SL | Administrador Unico | 15/02/2012 | |
FEROCA ASESORES SL | Administrador | 15/02/2012 |
VINCULACIONES DE ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
Empresa: PADRO NOU SL
Administrador Unico
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 90, S 8, H B 165024, I/A 7 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: PADRO NOU SL
Administrador Unico
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 89, S 8, H B 165024, I/A 6 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-08
Empresa: MINIM RISC SL
Administrador Unico
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35882 , F 160, S 8, H B 269653, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: FEROCA ASESORES SL
Administrador
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 215, S 8, H B 68875, I/A 4 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: PADRO NOU SL
Administrador Unico
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 89, S 8, H B 165024, I/A 4 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: J ROCA I GORINA SL
Administrador
- Roca Gorina Juan
- Roca Miralles Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 110, S 8, H B 177705, I/A 2 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Información de ROCA MIRALLES MARIA DOLORS
Mostramos los datos de ROCA MIRALLES MARIA DOLORS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA MIRALLES MARIA DOLORS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos