ROCA JIMENO MARIA
Informe ejecutivo de ROCA JIMENO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROCA JIMENO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RH PROPERTIES 2018 SL | Administrador Solidario | 03/05/2018 | |
RH LODGING 2017 SL | Administrador Solidario | 09/01/2018 | |
MARBELLA CLOTHES SL | Apoderado | 02/08/2017 | |
BEAUTY MARBELLA SL | Apoderado | 31/07/2017 | |
RH CAPITAL SL | Administrador Solidario | 08/03/2017 | |
MARBELLA INVERSIONES SA | Secretario | 10/12/2014 | |
MARBELLA INVERSIONES SA | Consejero | 10/12/2014 | |
J M UNION 2011 SL | Administrador Unico | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE ROCA JIMENO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA JIMENO MARIA
Empresa: RH PROPERTIES 2018 SL
Administrador Solidario
- Roca Jimeno Juan Antonio
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729, L 4636, F 132, S 8, H MA145060, I/A 1 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-29
Empresa: RH LODGING 2017 SL
Administrador Solidario
- Jimeno Jimenez Maria Rosa
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36998 , F 40, S 8, H M 661080, I/A 1 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: MARBELLA CLOTHES SL
Apoderado
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549, L 1462, F 223, S 8, H MA 42290, I/A 9 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-29
Empresa: BEAUTY MARBELLA SL
Apoderado
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 44, S 8, H MA 29348, I/A 5 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-29
Empresa: RH CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Jimeno Jimenez Maria Rosa
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5599, L 4506, F 149, S 8, H MA138569, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-29
Empresa: MARBELLA INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Pardo Joaquin
- Jimeno Jimenez Maria Rosa
- Roca Jimeno Juan Antonio
- Roca Jimeno Maria
Presidente
Secretario
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569, L 482, F 103, S 8, H MA 17692, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Empresa: J M UNION 2011 SL
Administrador Unico
- Roca Jimeno Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28815 , F 34, S 8, H M 518811, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Información de ROCA JIMENO MARIA
Mostramos los datos de ROCA JIMENO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA JIMENO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos