ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
Informe ejecutivo de ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORLAM URBANA SL | Apoderado | 01/02/2017 | |
CEX INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 01/10/2010 |
VINCULACIONES DE ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
Empresa: ROVISA INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Roca Guia Rogelio Vicente
- Villalon Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 159, S 8, H CS 32132, I/A 2 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-12
Empresa: OROPESA SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Lloret Teruel Pascual
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 216, S 8, H CS 11316, I/A 9 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-12
Empresa: GESTICOR INMOBLES SL
Administrador Unico
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 19, S 8, H CS 37269, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-12
Empresa: GORLAM URBANA SL
Apoderado
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1280, F 198, S 8, H CS 39501, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-12
Empresa: GESTICOR INMOBLES SL
Administrador Unico
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 19, S 8, H CS 37269, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-12
Empresa: GESTICOR INMOBLES SL
Socio Único
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 19, S 8, H CS 37269, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-12
Empresa: CEX INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Roca Guia Rogelio Vicente
- Villalon Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 175, S 8, H CS 32470, I/A 1 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-12
Empresa: ROVISA INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Roca Guia Rogelio Vicente
- Villalon Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 158, S 8, H CS 32132, I/A 1 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-12
Empresa: OROPESA SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Lloret Teruel Pascual
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 216, S 8, H CS 11316, I/A 8 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-12
Empresa: OROPESA SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Lloret Teruel Pascual
- Roca Guia Rogelio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 216, S 8, H CS 11316, I/A 8 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-12
Información de ROCA GUIA ROGELIO VICENTE
Mostramos los datos de ROCA GUIA ROGELIO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA GUIA ROGELIO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos