ROCA DIAZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ROCA DIAZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROCA DIAZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIOMAC MACHINE TOOLS SL | Socio Unico | 01/06/2017 | |
KIOMAC MACHINE TOOLS SL | Administrador Unico | 01/06/2017 | |
SMORKY GLOBAL MARKETING AND CONSULTING SL | Socio Unico | 17/03/2014 | |
SMORKY GLOBAL MARKETING AND CONSULTING SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | |
UNIMARK PET FOOD SL | Administrador Unico | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE ROCA DIAZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA DIAZ ANTONIO
Empresa: CNC QUAL SERVICES SL
Liquidador
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 38, S 8, H HU 14193, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-22
Empresa: CNC QUAL SERVICES SL
Socio Único
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 37, S 8, H HU 14193, I/A 1 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-22
Empresa: KIOMAC MACHINE TOOLS SL
Administrador Unico
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 220, S 8, H HU 13037, I/A 1 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-22
Empresa: KIOMAC MACHINE TOOLS SL
Socio Único
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 220, S 8, H HU 13037, I/A 1 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-22
Administrador Unico
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 86, S 8, H HU 11761, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-22
Socio Único
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 86, S 8, H HU 11761, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-22
Empresa: UNIMARK PET FOOD SL
Administrador Unico
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 118, S 8, H HU 11639, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-22
Empresa: UNIMARK PET FOOD SL
Socio Único
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 118, S 8, H HU 11639, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-22
Empresa: RESTAURANTE CASA CABRERA SL
Administrador Mancomunado
- Roca Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 19, S 8, H HU 8229, I/A 5 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-22
Empresa: GENIAL DEGUSTACIO SL
Administrador Solidario
- Roca Diaz Antonio
- Roca Diaz Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 69, S 8, H HU 7494, I/A 2 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-22
Información de ROCA DIAZ ANTONIO
Mostramos los datos de ROCA DIAZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA DIAZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos