ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
Informe ejecutivo de ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAHN GROUP SIGLO XXI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2011 | |
VILELLA INMO XXI SA | Apoderado | 09/09/2011 | |
RAHN MOTORS GENERAL SA | Apoderado | 09/09/2011 | |
RAHN DISTRIBUCION EUROPA SIGLO XXI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | |
RAHN STAR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | |
RAHN CORREDURIA CANARIAS SIGLO XXI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | |
RAHN AUTO UNIVERSAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | |
GRUPO GUILLERMO RAHN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 | |
GR VEHICULOS CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2011 |
VINCULACIONES DE ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
Empresa: VILELLA INMO CANARIAS SA
Liquidador Concursal
Secretario
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 20, S 8, H TF 1952, I/A 66 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: QUALITY TRUCKS SA
Liquidador Concursal
Secretario
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 175, S 8, H TF 4237, I/A 134 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-38
Empresa: RAHN CORAUTO SA
Administrador Unico
Director General
Liquidador Concursal
Secretario
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 14, S 8, H TF 3691, I/A 234 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-38
Empresa: SUMINISTROS CELULOSICOS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 67, S 8, H B 188326, I/A 21 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: ALIER SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34697 , F 47, S 8, H B 6826, I/A 156 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Empresa: CANTABRO MONTAÑESA SA
Secretario No Consejero
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38049 , F 178, S 8, H B 316502, I/A 73 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: ENERGETICA DE ROSSELLO AIE
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 123, S 8, H B 149130, I/A 49 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: BUFET ROCA CUSACHS SARDA SCP
Liquidador Mancomunado
- Roca Cusachs Coll Fernando
- Roca Cusachs Soulere Joan
- Sarda Vidal Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40635 , F 166, S 8, H B 370150, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: AVENIDA ALCALDE CABALLERO 32 SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Roca Cusachs Coll Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 55, S 8, H NA 31819, I/A 2 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-31
Empresa: VILELLA RAHN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldea Lorente Ana
- Arbelo Rodriguez Maria Dolores
- Blanc Wendt Silvia
- Buque Martinez Ibon
- Calbet Fabregat Joan Marc
- Cologan Machado Fabian
- Garcia Casado Julia
- Garcia Varela Federico
- Gartzen Aurtenetxe Pildain Martin
- Monreal Villanueva Maria Carmen
- Pares Giralt Laura
- Roca Cusachs Coll Fernando
- Santana Perez Rosa Delia
- Sanz Delgado Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 28, S 8, H TF 2058, I/A 46 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
VER MAS ACTOS
Información de ROCA CUSACHS COLL FERNANDO
Mostramos los datos de ROCA CUSACHS COLL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA CUSACHS COLL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos