ROCA BORT MONICA
Informe ejecutivo de ROCA BORT MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROCA BORT MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONBOR70 SL | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
CABOR 2000 SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2022 | |
TECHNICAL ADVICE CMTA SL | Secretario | 27/08/2010 | |
TECHNICAL ADVICE CMTA SL | Consejero | 27/08/2010 | |
TECHNICAL ADVICE CMTA SL | Consejero Delegado | 27/08/2010 |
VINCULACIONES DE ROCA BORT MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA BORT MONICA
Empresa: MONBOR70 SL
Administrador Unico
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49191 , F 26, S 8, H B 610999, I/A 1 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: CABOR 2000 SL
Apoderado
- Bort Garcia Josefa
- Roca Bort Ivan
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 73, S 8, H B 220230, I/A 15 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: CABOR 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Roca Bort Ivan
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 73, S 8, H B 220230, I/A 14 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: CABOR 2000 SL
Administrador Unico
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 73, S 8, H B 220230, I/A 14 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: CABOR 2000 SL
Administrador Unico
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 72, S 8, H B 220230, I/A 12 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Empresa: TECHNICAL ADVICE CMTA SL
Consejero Delegado
- Roca Bort Monica
Consejero
- Bort Garcia Josefa
- Roca Bort Monica
- Roca Comas Juan
Presidente
Secretario
- Roca Bort Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37292 , F 136, S 8, H B 305996, I/A 5 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Información de ROCA BORT MONICA
Mostramos los datos de ROCA BORT MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA BORT MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos