ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROIG ROCA ASESORIA LABORAL SL | Administrador Solidario | 24/07/2024 |
VINCULACIONES DE ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
Empresa: ROIG ROCA ASESORIA LABORAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Cristina
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 57393, I/A 3 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-07
Empresa: ROIG ROCA ASESORIA LABORAL SL
Administrador Unico
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 57393, I/A 3 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-07
Empresa: PARTERO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
- Tomassi Thunfors Kristen Kile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 223, S 8, H PM 31987, I/A 18 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-07
Empresa: PARTERO SL
Apoderado
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 219, S 8, H PM 31987, I/A 13 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-07
Empresa: ROIG ROCA ASESORIA LABORAL SL
Administrador Unico
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 210, S 8, H PM 57393, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: ROIG ROCA ASESORIA LABORAL SL
Administrador Solidario
- Ramon Enseñat Carolina
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 210, S 8, H PM 57393, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: CAMPER AND NICHOLSONS SPAIN SA
Administrador Unico
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 22, S 8, H PM 11444, I/A 21 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-07
Empresa: CAMPER AND NICHOLSONS SPAIN SA
Administrador Unico
- Roca Bennasar Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 22, S 8, H PM 11444, I/A 20 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Información de ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA BENNASAR MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos