ROCA ANTON LAURA
Informe ejecutivo de ROCA ANTON LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROCA ANTON LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMS Y VIÑAS SL | Apoderado Solidario | 05/04/2024 | |
OMS Y VIÑAS SL | Apoderado Solidario | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE ROCA ANTON LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA ANTON LAURA
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
- Roca Anton Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 60, S 8, H B 67385, I/A 61 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 58, S 8, H B 67385, I/A 59 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 58, S 8, H B 67385, I/A 58 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 56, S 8, H B 67385, I/A 53 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 56, S 8, H B 67385, I/A 52 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 54, S 8, H B 67385, I/A 46 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
Información de ROCA ANTON LAURA
Mostramos los datos de ROCA ANTON LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA ANTON LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos