ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO VISION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 11/01/2022 | |
HEALTHY LIFE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
Empresa: PROYECTOS FINANCIEROS GOWER SL
Administrador Unico
- Robredo Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 206, S 8, H M 755257, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: HEALTHY LIFE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Robredo Martinez Juan Jose
- Tarazona Pellicer Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31528 , F 61, S 8, H M 567428, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: HEALTHY LIFE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robredo Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31528 , F 61, S 8, H M 567428, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: HEALTHY LIFE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robredo Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31528 , F 60, S 8, H M 567428, I/A 1 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Información de ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBREDO MARTINEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos