ROBREDO ARIAS CLAUDIA
Informe ejecutivo de ROBREDO ARIAS CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBREDO ARIAS CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS SA | Apoderado | 11/01/2011 | 18/09/2015 |
FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS SA | Apoderado Mancomunado | 23/11/2009 | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE ROBREDO ARIAS CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBREDO ARIAS CLAUDIA
Empresa: FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23567 , F 218, S 8, H M 422171, I/A 23 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 2, S 8, H M 387795, I/A 34 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Empresa: FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23567 , F 13, S 8, H M 422171, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Empresa: FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS SA
Apoderado Mancomunado
- De Trincheira Simon Arturo
- Garcia De La Cruz Victor Jesus
- Gines Garicano Carlos
- Guerrero Gilabert Luis Miguel
- Labrador Lopez De Azcona Marcos
- Lanzagorta Casans Javier
- Madigan Michael
- Madigan Michael
- Martinez Zabala Maria Lourdes
- Robredo Arias Claudia
- Royer Marc
- Royer Marc
- San Martin Corredoira Maria Del Carmen
- Werth Ricardo
- Werth Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23435 , F 217, S 8, H M 387795, I/A 26 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de ROBREDO ARIAS CLAUDIA
Mostramos los datos de ROBREDO ARIAS CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBREDO ARIAS CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos