ROBLES SOTO ROSA
Informe ejecutivo de ROBLES SOTO ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBLES SOTO ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA | Apoderado | 05/03/2010 | |
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 30/12/2008 | 14/05/2009 |
VINCULACIONES DE ROBLES SOTO ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES SOTO ROSA
Empresa: MONEY EXPRESS TRANSFER SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 167, S 8, H M 379099, I/A 171 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: OMNEX GROUP MONEY TRANSFERS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Arciniegas Da Silva Alicia Graciela
- Cuervo Rodriguez Vicente
- Robles Soto Rosa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 192, S 8, H M 241006, I/A 248 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Empresa: OMNEX GROUP MONEY TRANSFERS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 179, S 8, H M 241006, I/A 235 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de ROBLES SOTO ROSA
Mostramos los datos de ROBLES SOTO ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES SOTO ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos