ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
Informe ejecutivo de ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL | Administrador Unico | 10/05/2010 | 03/03/2021 |
OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL | Socio Unico | 10/05/2010 | 03/03/2021 |
OPTIMAL FORMACION FORO EMPRESARIAL SL | Liquidador | 22/02/2012 | 22/02/2012 |
OPTIMAL FORMACION FORO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 01/09/2011 | 22/02/2012 |
OPTIMAL FORMACION FORO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 01/09/2011 | 22/02/2012 |
OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
Empresa: OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23553 , F 183, S 8, H M 422636, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 214, S 8, H M 524355, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Administrador Unico
- Robles Rodriguez Oscar
Liquidador
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 214, S 8, H M 524355, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Administrador Unico
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 212, S 8, H M 524355, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Socio Único
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 212, S 8, H M 524355, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Empresa: OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23553 , F 182, S 8, H M 422636, I/A 3 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Empresa: OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Infantes Plaza David
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23553 , F 182, S 8, H M 422636, I/A 3 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Empresa: OPTIMAL SOLUTIONS CONSULTING SL
Socio Único
- Robles Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23553 , F 182, S 8, H M 422636, I/A 3 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de ROBLES RODRIGUEZ OSCAR
Mostramos los datos de ROBLES RODRIGUEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES RODRIGUEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos