ROBLES MONSALVE NICOLAS
Informe ejecutivo de ROBLES MONSALVE NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROBLES MONSALVE NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESTINSOL CENTAURO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/01/2024 | |
BESTINSOL BASSO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2024 | |
BESTINSOL RAYO SL | Apoderado | 17/01/2024 | |
BESTINSOL GALATEA SL | Apoderado | 17/01/2024 | |
ENERGIAS ALTERNATIVAS ARAGONESAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2024 | |
BESTINSOL CENTAURO SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
BESTINSOL GALATEA SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
BESTINSOL BASSO SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
BESTINSOL RAYO SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
ENERGIAS ALTERNATIVAS ARAGONESAS SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROBLES MONSALVE NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES MONSALVE NICOLAS
Empresa: BESTINSOL CENTAURO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44842 , F 80, S 8, H M 736449, I/A 13 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: BESTINSOL GALATEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 159, S 8, H M 746506, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: BESTINSOL RAYO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43347 , F 148, S 8, H M 742102, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: BESTINSOL BASSO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 119, S 8, H M 742595, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: ENERGIAS ALTERNATIVAS ARAGONESAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 67, S 8, H M 758589, I/A 6 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: ENERGIAS ALTERNATIVAS ARAGONESAS SL
Administrador Mancomunado
- Alcala Mataix Juan Luis
- Robles Monsalve Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 66, S 8, H M 758589, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: Q-ENERGY RAYO SL
Administrador Mancomunado
- Alcala Mataix Juan Luis
- Robles Monsalve Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43347 , F 148, S 8, H M 742102, I/A 8 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: Q-ENERGY BASSO SL
Administrador Mancomunado
- Alcala Mataix Juan Luis
- Robles Monsalve Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 118, S 8, H M 742595, I/A 8 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: Q-ENERGY GALATEA SL
Administrador Mancomunado
- Alcala Mataix Juan Luis
- Robles Monsalve Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 159, S 8, H M 746506, I/A 9 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: Q-ENERGY CENTAURO SL
Administrador Mancomunado
- Alcala Mataix Juan Luis
- Robles Monsalve Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44842 , F 80, S 8, H M 736449, I/A 12 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
VER MAS ACTOS
Información de ROBLES MONSALVE NICOLAS
Mostramos los datos de ROBLES MONSALVE NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES MONSALVE NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos