ROBLES JIMENEZ RAMON
Informe ejecutivo de ROBLES JIMENEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBLES JIMENEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLOTUH SL | Administrador Unico | 22/07/2015 | 20/10/2021 |
BLOTUH SL | Liquidador Unico | 20/10/2021 | 20/10/2021 |
DILMUN EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 11/05/2015 | 16/07/2015 |
VINCULACIONES DE ROBLES JIMENEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES JIMENEZ RAMON
Empresa: BLOTUH SL
Liquidador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9990, L 7272, F 161, S 8, H V 166275, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: BLOTUH SL
Administrador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Liquidador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9990, L 7272, F 161, S 8, H V 166275, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: BLOTUH SL
Administrador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9990, L 7272, F 160, S 8, H V 166275, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-46
Empresa: DILMUN EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1242, F 77, S 8, H CS 37879, I/A 2 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-12
Empresa: DILMUN EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Robles Jimenez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 81, S 8, H V 165155, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-46
Información de ROBLES JIMENEZ RAMON
Mostramos los datos de ROBLES JIMENEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES JIMENEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos