ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
VINCULACIONES DE ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
Consejero
- Robles Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 85, S 8, H M 12777, I/A 671 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Consejero
- Moreno Garcia Cano Luis Oscar
- Robles Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 64, S 8, H M 12777, I/A 641 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Consejero
- Robles Gonzalez Ana Maria
- Santamaria Burgos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26059 , F 124, S 8, H M 12777, I/A 476 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Empresa: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA
Consejero
- Robles Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 81, S 8, H M 13877, I/A 129 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Consejero
- Fernandez Garcia Maria Jesus
- Hernandez San Juan Bernardo
- Robles Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26059 , F 116, S 8, H M 12777, I/A 466 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-28
Información de ROBLES GONZALEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de ROBLES GONZALEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES GONZALEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos