ROBLES GARCIA MARIA LUZ
Informe ejecutivo de ROBLES GARCIA MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROBLES GARCIA MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEÑANES BLANCO E HIJOS SL | Consejero | 13/12/2021 |
VINCULACIONES DE ROBLES GARCIA MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES GARCIA MARIA LUZ
Empresa: PEÑANES BLANCO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 158, S 8, H AS 5984, I/A 16 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-33
Empresa: PEÑANES BLANCO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 158, S 8, H AS 5984, I/A 16 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-33
Empresa: PEÑANES BLANCO E HIJOS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 158, S 8, H AS 5984, I/A 15 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-33
Empresa: CINE CLARIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 91, S 8, H AS 3206, I/A 18 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-33
Empresa: CINES HOLLYWOOD SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 111, S 8, H AS 3255, I/A 15 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-33
Empresa: PEÑANES BLANCO E HIJOS SA
Apoderado
- Robles Garcia Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 150, S 8, H AS 5984, I/A 13 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-33
Empresa: PEÑANES BLANCO E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 150, S 8, H AS 5984, I/A 12 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-33
Empresa: GUARDERIA CERVANTES SL
Apoderado
- Robles Garcia Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 133, S 8, H AS 6262, I/A 17 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-33
Información de ROBLES GARCIA MARIA LUZ
Mostramos los datos de ROBLES GARCIA MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES GARCIA MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos