ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMBUSTIBLES ROBLES UTRILLA SL | Apoderado | 08/03/2021 |
VINCULACIONES DE ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PUERTOLLANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Robles Arias Juan Manuel
Consejero
- Robles Arias Juan Manuel
Secretario
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 87, S 8, H CR 3414, I/A 8 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-13
Empresa: PETROANDALUS SA
Administrador Mancomunado
- Masa Lorenzo Pedro Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 192, S 8, H J 1667, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-23
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA SA
Administrador Mancomunado
- Masa Lorenzo Pedro Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 181, S 8, H J 4593, I/A 7 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-23
Empresa: COMBUSTIBLES ROBLES UTRILLA SL
Apoderado
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 43, S 8, H CR 31589, I/A 2 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-13
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PUERTOLLANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ocaña Albertos Jose Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Consejero
- Ocaña Albertos Jose Luis
- Robles Arias Fernando
- Robles Arias Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 87, S 8, H CR 3414, I/A 7 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-13
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PUERTOLLANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ocaña Albertos Jose Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Consejero
- Arias Tamarit Concepcion
- Ocaña Albertos Jose Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 87, S 8, H CR 3414, I/A 7 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-13
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA SA
Administrador Mancomunado
- Masa Lorenzo Pedro Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 180, S 8, H J 4593, I/A 6 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-23
Empresa: PETROANDALUS SA
Administrador Mancomunado
- Masa Lorenzo Pedro Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 191, S 8, H J 1667, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-23
Empresa: PETROANDALUS SA
Administrador Mancomunado
- Masa Lorenzo Pedro Luis
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 191, S 8, H J 1667, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-23
Empresa: ESTACION DE SERVICIO PUERTOLLANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ocaña De La Rosa Bautista
- Robles Arias Juan Manuel
Consejero
- Arias Tamarit Concepcion
- Ocaña De La Rosa Bautista
- Robles Arias Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Robles Arias Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 86, S 8, H CR 3414, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-13
VER MAS ACTOS
Información de ROBLES ARIAS JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ROBLES ARIAS JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLES ARIAS JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos