ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO EUROPEO DE DOCENCIA E INVESTIGACION CRIMINAL SL | Administrador Unico | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
Administrador Unico
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38588 , F 40, S 8, H M 686215, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: AULA ESPAÑA 2011 SL
Administrador Unico
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28651 , F 3, S 8, H M 515947, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Administrador Unico
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27844 , F 20, S 8, H M 501825, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: AULA ESPAÑA 2011 SL
Administrador Unico
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28651 , F 1, S 8, H M 515947, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Empresa: AULA ESPAÑA 2011 SL
Socio Único
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28651 , F 1, S 8, H M 515947, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Administrador Unico
- Robledo Acinas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27844 , F 19, S 8, H M 501825, I/A 1 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Información de ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLEDO ACINAS MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos