ROBITAILLE VERONIQUE
Informe ejecutivo de ROBITAILLE VERONIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROBITAILLE VERONIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDALIT CLOUD CONSULTING SL | Administrador Unico | 29/12/2021 | 18/09/2024 |
INDALIT CLOUD CONSULTING SL | Administrador Solidario | 18/12/2017 | 29/12/2021 |
VINCULACIONES DE ROBITAILLE VERONIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBITAILLE VERONIQUE
Empresa: INDALIT CLOUD CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robitaille Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179256, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-46
Empresa: INDALIT CLOUD CONSULTING SL
Administrador Unico
- Robitaille Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10409, L 7690, F 59, S 8, H V 179256, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Empresa: INDALIT CLOUD CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Heitor Simo Emilio
- Robitaille Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10409, L 7690, F 59, S 8, H V 179256, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Empresa: INDALIT CLOUD CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Heitor Simo Emilio
- Robitaille Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10409, L 7690, F 57, S 8, H V 179256, I/A 1 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-46
Información de ROBITAILLE VERONIQUE
Mostramos los datos de ROBITAILLE VERONIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBITAILLE VERONIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos