ROBERTS IAN
Informe ejecutivo de ROBERTS IAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERTS IAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VMWARE SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 21/06/2013 | 11/04/2014 |
VMWARE SPAIN SL | Consejero | 21/06/2013 | 11/04/2014 |
RAIN BIRD IBERICA SA | Apoderado | 10/01/2012 | 30/08/2012 |
VINCULACIONES DE ROBERTS IAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTS IAN
Empresa: VMWARE SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Roberts Ian
Consejero
- Roberts Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26251 , F 211, S 8, H M 473048, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Empresa: VMWARE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26251 , F 134, S 8, H M 473048, I/A 12 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: RAIN BIRD IBERICA SA
Apoderado
- Roberts Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 50, S 8, H M 34808, I/A 28 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Empresa: RAIN BIRD IBERICA SA
Apoderado
- Roberts Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 50, S 8, H M 34808, I/A 27 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Información de ROBERTS IAN
Mostramos los datos de ROBERTS IAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTS IAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos