ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
Informe ejecutivo de ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRATEGIA 4 FORMACION EMPLEO Y DESARROLLO SOSTENIBLE SL | Apoderado | 24/02/2020 | 31/01/2022 |
CONSULTORES INITIER SL | Apoderado | 27/01/2016 | |
SISTEMAS DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD SL | Apoderado | 03/01/2013 | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
Apoderado
- Roberto Revuelta San Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 200, S 8, H S 17835, I/A 16 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-39
Apoderado
- Roberto Revuelta San Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 198, S 8, H S 17835, I/A 13 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-39
Empresa: CONSULTORES INITIER SL
Apoderado
- Roberto Revuelta San Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 203, S 8, H S 13818, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-39
Apoderado
- Roberto Revuelta San Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 8, S 8, H S 27759, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-39
Administrador Unico
Apoderado
- Roberto Revuelta San Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 6, S 8, H S 27759, I/A 1 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-39
Información de ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN
Mostramos los datos de ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO REVUELTA SAN JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos