ROBERTO ORTIN MORA
Informe ejecutivo de ROBERTO ORTIN MORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROBERTO ORTIN MORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL | Socio Unico | 29/06/2020 | |
AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL | Administrador Unico | 29/06/2020 |
VINCULACIONES DE ROBERTO ORTIN MORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO ORTIN MORA
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Unico
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 178, S 8, H MU 91654, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Navarro Garcia
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 178, S 8, H MU 91654, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Socio Único
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 178, S 8, H MU 91654, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Navarro Garcia
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 178, S 8, H MU 91654, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Unico
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 178, S 8, H MU 91654, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Unico
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 177, S 8, H MU 91654, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Navarro Garcia
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 177, S 8, H MU 91654, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-30
Empresa: AGROSOLUCIONES VEGETATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Navarro Garcia
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 177, S 8, H MU 91654, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-30
Empresa: MICRORBER SL
Administrador Mancomunado
- Inocente Bermudez Sanchez
- Roberto Ortin Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 161, S 8, H MU 47672, I/A 3 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-30
Información de ROBERTO ORTIN MORA
Mostramos los datos de ROBERTO ORTIN MORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO ORTIN MORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos