ROBERTO BONGIORNO PABLO
Informe ejecutivo de ROBERTO BONGIORNO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERTO BONGIORNO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVIGNY PHARMA IBERICA SL | Administrador Unico | 17/11/2022 | 21/05/2024 |
ROSSMORE PHARMA IBERICA SL | Administrador Unico | 10/10/2019 | 19/02/2024 |
VINCULACIONES DE ROBERTO BONGIORNO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO BONGIORNO PABLO
Empresa: SAVIGNY PHARMA IBERICA SL
Administrador Unico
- Roberto Bongiorno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764338, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ROSSMORE PHARMA IBERICA SL
Administrador Unico
- Roberto Bongiorno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38941 , F 136, S 8, H M 692039, I/A 3 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: SAVIGNY PHARMA IBERICA SL
Administrador Unico
- Roberto Bongiorno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43261 , F 149, S 8, H M 764338, I/A 3 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: EXIURE FACTO SL
Administrador Unico
- Roberto Bongiorno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38941 , F 135, S 8, H M 692039, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Información de ROBERTO BONGIORNO PABLO
Mostramos los datos de ROBERTO BONGIORNO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO BONGIORNO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos