ROBERTO ADOLFO HECKER
Informe ejecutivo de ROBERTO ADOLFO HECKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERTO ADOLFO HECKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HECK TRADE CONSULTING & COMMERCE SL | Liquidador | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
HECK TRADE CONSULTING & COMMERCE SL | Administrador Solidario | 15/03/2024 | |
LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION SL | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE ROBERTO ADOLFO HECKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO ADOLFO HECKER
Empresa: HECK TRADE CONSULTING & COMMERCE SL
Liquidador
- Roberto Adolfo Hecker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34481 , F 29, S 8, H B 248132, I/A 4 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: HECK TRADE CONSULTING & COMMERCE SL
Administrador Solidario
- Nora Ruth Hecker
- Roberto Adolfo Hecker
Liquidador
- Roberto Adolfo Hecker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34481 , F 29, S 8, H B 248132, I/A 4 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Administrador Solidario
- Ballart Guasch Francisco Javier
- Nora Ruth Hecker
- Roberto Adolfo Hecker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 74, S 8, H B 275860, I/A 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-08
Administrador Solidario
- Nora Ruth Hecker
- Roberto Adolfo Hecker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 72, S 8, H B 275860, I/A 2 N (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Administrador Solidario
- Nora Ruth Hecker
- Roberto Adolfo Hecker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 73, S 8, H B 275860, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Información de ROBERTO ADOLFO HECKER
Mostramos los datos de ROBERTO ADOLFO HECKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO ADOLFO HECKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos