ROBERT MORTON MANSON III
Informe ejecutivo de ROBERT MORTON MANSON III
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROBERT MORTON MANSON III
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDAD MEDICINA TEKNON SL | Apoderado | 18/10/2010 | 28/12/2015 |
TEKNON HEALTHCARE SL | Apoderado | 13/02/2009 | 21/12/2015 |
CENTRO MEDICO TEKNON SL | Apoderado | 19/10/2010 | 21/12/2015 |
CENTRO MEDICO TEKNON SL | Apoderado | 21/12/2015 | |
PALACE HEALTHCARE SL | Consejero | 09/11/2010 | 03/01/2014 |
PALACE HEALTHCARE SL | Consejero Delegado | 12/01/2011 | 03/01/2014 |
NEW TEKNON SA | Apoderado | 06/03/2009 | 27/01/2011 |
NEW TEKNON SA | Apoderado | 21/10/2010 | 27/01/2011 |
NEW TEKNON SA | Consejero | 06/03/2009 | 15/10/2010 |
NEW TEKNON SA | Presidente | 06/03/2009 | 15/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROBERT MORTON MANSON III
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT MORTON MANSON III
Empresa: UNIDAD MEDICINA TEKNON SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 111, S 8, H B 213883, I/A 19 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: CENTRO MEDICO TEKNON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Busquets Alzina Francesc
- Claur Lamarca Barbara
- Robert Morton Manson Iii
- Robert Morton Manson Iii
- Roson Carmona Eduardo
- Sanchez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 106, S 8, H B 90660, I/A 70 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: TEKNON HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Busquets Alzina Francesc
- Robert Morton Manson Iii
- Roson Carmona Eduardo
- Sanchez Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44288 , F 154, S 8, H B 294679, I/A 38 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: PALACE HEALTHCARE SL
Consejero Delegado
- Robert Morton Manson Iii
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 13, S 8, H B 400458, I/A 17 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Empresa: PALACE HEALTHCARE SL
Consejero Delegado
- Robert Morton Manson Iii
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 11, S 8, H B 400458, I/A 12 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Empresa: PALACE HEALTHCARE SL
Consejero
- John Anthony Ireland
- MAGNUM BUSINESS DIRECTOR IV SL
- Paya Padreny Jose Maria
- Robert Morton Manson Iii
- Roson Carmona Eduardo
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42115 , F 8, S 8, H B 400458, I/A 9 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Empresa: NEW TEKNON SA
Apoderado
- Bermejo Madera Alberto
- Corcostegui Guraya Angel
- Echave Larrañaga Iñaki
- Robert Morton Manson Iii
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 24, S 8, H B 23903, I/A 64 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Empresa: CENTRO MEDICO TEKNON SL
Apoderado
- Bermejo Madera Alberto
- Corcostegui Guraya Angel
- Echave Larrañaga Iñaki
- Robert Morton Manson Iii
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40683 , F 135, S 8, H B 90660, I/A 54 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: NEW TEKNON SA
Consejero Delegado
- Robert Morton Manson Iii
Consejero
- Paya Padreny Josep Maria
- Robert Morton Manson Iii
Presidente
- Robert Morton Manson Iii
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 23, S 8, H B 23903, I/A 62 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: UNIDAD MEDICINA TEKNON SL
Apoderado
- Bermejo Madera Alberto
- Corcostegui Guraya Angel
- Echave Larrañaga Iñaki
- Robert Morton Manson Iii
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 33, S 8, H B 213883, I/A 11 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
VER MAS ACTOS
Información de ROBERT MORTON MANSON III
Mostramos los datos de ROBERT MORTON MANSON III que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT MORTON MANSON III, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos