ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
Informe ejecutivo de ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAIT PAGES LUCKUP SL | Administrador Unico | 07/06/2022 | |
THE LORD OPTIONS SL | Administrador Unico | 19/02/2021 | |
TRERICCO GESTION SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
START CENTURY COMPANY SL | Administrador Unico | 17/02/2021 |
VINCULACIONES DE ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
Empresa: TRYPER MUNDI SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47672 , F 70, S 8, H B 558912, I/A 4 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Empresa: PAVIFUSTA SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48063 , F 164, S 8, H B 571150, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: WAIT PAGES LUCKUP SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48339 , F 197, S 8, H B 580635, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: PAVIFUSTA SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48063 , F 164, S 8, H B 571150, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Empresa: THE LORD OPTIONS SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47677 , F 10, S 8, H B 559081, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Empresa: TRYPER MUNDI SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47672 , F 69, S 8, H B 558912, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Empresa: START CENTURY COMPANY SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47672 , F 93, S 8, H B 558918, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Empresa: TRERICCO GESTION SL
Administrador Unico
- Robert Goshua Ordoñez Caseres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47672 , F 57, S 8, H B 558909, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Información de ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES
Mostramos los datos de ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT GOSHUA ORDOÑEZ CASERES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos