ROBERT BRUCE MCDONALD
Informe ejecutivo de ROBERT BRUCE MCDONALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERT BRUCE MCDONALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING ESPAÑA SL | Consejero | 18/03/2014 | 20/02/2017 |
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Presidente | 19/02/2014 | 02/03/2015 |
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Consejero | 19/02/2014 | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE ROBERT BRUCE MCDONALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT BRUCE MCDONALD
Consejero
- Robert Bruce Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 15, S 8, H B 59405, I/A 110 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Consejero
- Robert Bruce Mcdonald
Presidente
- Robert Bruce Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 194, S 8, H B 6045, I/A 88 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Consejero
- Jerome Dennis Okarma
- Robert Bruce Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 15, S 8, H B 59405, I/A 108 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Consejero
- Robert Bruce Mcdonald
Presidente
- Robert Bruce Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 191, S 8, H B 6045, I/A 84 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Información de ROBERT BRUCE MCDONALD
Mostramos los datos de ROBERT BRUCE MCDONALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT BRUCE MCDONALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos