RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELOZA SA | Apoderado Mancomunado | 17/02/2021 | |
DE MOY RIVIERE SL | Apoderado Solidario | 08/04/2014 | |
REYAN SA | Apoderado | 11/06/2012 |
VINCULACIONES DE RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
Empresa: BELOZA SA
Administrador Mancomunado
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Solis Graells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 135, S 8, H B 43228, I/A 23 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: BELOZA SA
Administrador Mancomunado
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Solis Graells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 134, S 8, H B 43228, I/A 22 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: BELOZA SA
Administrador Mancomunado
- Graells Reynoso Eulalia
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 134, S 8, H B 43228, I/A 22 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: BELOZA SA
Apoderado Mancomunado
- Graells Reynoso Eulalia
- Graells Reynoso Maria Francisca
- Riviere Reynoso Luis
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 134, S 8, H B 43228, I/A 21 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: BELOZA SA
Administrador Mancomunado
- Graells Reynoso Eulalia
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29259 , F 133, S 8, H B 43228, I/A 20 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: REYAN TUSET SA
Apoderado
- Graells De Reynoso Eulalia
- Riviere De Reynoso Luis
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 197, S 8, H B 43564, I/A 30 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: REYAN TUSET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Enrique
Consejero
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Enrique
Presidente
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 196, S 8, H B 43564, I/A 29 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: REYAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Maria Paz
Consejero
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Maria Paz
Presidente
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 81, S 8, H B 43226, I/A 28 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: BELOZA SA
Administrador Mancomunado
- Graells Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 133, S 8, H B 43228, I/A 18 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: REYAN TUSET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Enrique
Consejero
- Graells De Reynoso Francisca
- Riviere Reynoso Maria Dolores
- Torrabadella De Reynoso Enrique
Presidente
- Riviere Reynoso Maria Dolores
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 195, S 8, H B 43564, I/A 28 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
VER MAS ACTOS
Información de RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVIERE REYNOSO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos