RIVI AVIRAM GEB GANNOT
Informe ejecutivo de RIVI AVIRAM GEB GANNOT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVI AVIRAM GEB GANNOT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAKTALIN DESIGN SL | Apoderado Solidario | 21/08/2024 | |
SOLUCIONES LEONES DEL ESTE SL | Apoderado Solidario | 02/07/2024 | |
E-VER TRAVEL SL | Apoderado Solidario | 12/06/2024 | |
F5 RELOAD SL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
WINNER RULES SL | Administrador Unico | 26/10/2023 | |
ERG HOLDINGS AND INVESTMENTS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/10/2023 | |
REBECCA ACCOUNTANTS SL | Administrador Unico | 24/04/2023 |
VINCULACIONES DE RIVI AVIRAM GEB GANNOT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVI AVIRAM GEB GANNOT
Empresa: NAKTALIN DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620505, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: SOLUCIONES LEONES DEL ESTE SL
Apoderado Solidario
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617680, I/A 2 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-08
Empresa: E-VER TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617007, I/A 2 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: F5 RELOAD SL
Apoderado Solidario
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48977 , F 194, S 8, H B 603215, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: WINNER RULES SL
Administrador Unico
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48983 , F 145, S 8, H B 603459, I/A 1 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Apoderado Solidario
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48962 , F 193, S 8, H B 602655, I/A 2 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: REBECCA ACCOUNTANTS SL
Administrador Unico
- Rivi Aviram Geb Gannot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47532 , F 53, S 8, H B 554780, I/A 3 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Información de RIVI AVIRAM GEB GANNOT
Mostramos los datos de RIVI AVIRAM GEB GANNOT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVI AVIRAM GEB GANNOT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos