RIVES FAURA MANUEL
Informe ejecutivo de RIVES FAURA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RIVES FAURA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVES FAURA MANUEL
Empresa: VITRIKO SL
Apoderado
- Rives Faura Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 87, S 8, H A 123881, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-03
Empresa: MUEBLES AITANA DE SAN VICENTE SL
Administrador Unico
- Rives Faura Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 95, S 8, H A 79520, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-03
Empresa: VITRIKO SL
Administrador Unico
- Rives Faura Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 87, S 8, H A 123881, I/A 3 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-03
Empresa: MUEBLES AITANA DE SAN VICENTE SL
Administrador Unico
- Rives Faura Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 95, S 8, H A 79520, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-03
Empresa: VITRIKO SL
Administrador Unico
- Rives Faura Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 87, S 8, H A 123881, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-03
Información de RIVES FAURA MANUEL
Mostramos los datos de RIVES FAURA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVES FAURA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos