RIVERO VALCARCE JOAQUIN
Informe ejecutivo de RIVERO VALCARCE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
VINCULACIONES DE RIVERO VALCARCE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO VALCARCE JOAQUIN
Empresa: TRANSESTATE SL
Administrador Unico
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32990 , F 83, S 8, H M 593827, I/A 2 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: MARINA PUERTO DE SANTA MARIA SA
Consejero Delegado
- Rivero Valcarce Joaquin
Consejero
- Rivero Valcarce Joaquin
Secretario
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31073 , F 173, S 8, H M 470548, I/A 25 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: TRADICION CZ SL
Consejero
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 124, S 8, H CA 14706, I/A 28 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-11
Empresa: WALLACE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7155 , F 43, S 8, H M 116173, I/A 11 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: PUERTO SHERRY HOTELES & RESORTS SL
Administrador Unico
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 3, S 8, H CA 37890, I/A 8 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-11
Empresa: MARINA PUERTO DE SANTA MARIA SA
Secretario
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31073 , F 170, S 8, H M 470548, I/A 20 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: TRANSFORESTATE SL
Administrador Unico
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32931 , F 26, S 8, H M 592829, I/A 2 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: PUERTO SHERRY HOTELES & RESORTS SL
Administrador Unico
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 1, S 8, H CA 37890, I/A 4 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-11
Empresa: BAMI NEWCO SA
Consejero
Presidente
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24305 , F 192, S 8, H M 437010, I/A B (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: BAMI NEWCO SA
Apoderado
- Rivero Valcarce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24305 , F 191, S 8, H M 437010, I/A 34 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
VER MAS ACTOS
Información de RIVERO VALCARCE JOAQUIN
Mostramos los datos de RIVERO VALCARCE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO VALCARCE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos