RIVERO URIA RAUL RAMON
Informe ejecutivo de RIVERO URIA RAUL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVERO URIA RAUL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL | Apoderado | 16/12/2022 | |
ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE RIVERO URIA RAUL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO URIA RAUL RAMON
Empresa: ACCIONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acosta Garcia Alberto
- Anta Callersten Carlos
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Ezpeleta Puras Arantza
- Fernandez-villaverde Gutierrez Raimundo
- Ferran Huete Ignacio
- Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio
- Gutierrez Abarquero David
- Jimenez Garcia Mariano
- Mollinedo Chocano Jose Joaquin
- Muro-lara Girod Juan Antonio
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Tejero Santos Jose Angel
- Tutor Cosin Ada
- Vega-penichet Lopez Jorge
Apoderado
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Ezpeleta Puras Arancha
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Gistau Retes Isabel Ana
- Gonzalez Patiño Alberte Enrique
- Gutierrez Abarquero David
- Mollinedo Chocano Jose Joaquin
- Perez Luaces Telmo
- Rivero Uria Raul Ramon
- Santamaria De Paredes Castillo Vicente
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 139, S 8, H M 216384, I/A 214 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Rivero Uria Raul Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 21, S 8, H M 600283, I/A 16 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: ACCIONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 137, S 8, H M 216384, I/A 209 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: ACCIONA SA
Apoderado
- Acosta Garcia Alberto
- Anta Callersten Carlos
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Calleja Garcia Jose Luis
- Ferran Huete Ignacio
- Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio
- Gutierrez Abarquero David
- Hernandez-gil Quiroga Beatriz
- Jimenez Garcia Mariano
- Lasa Ruiz Jon
- Martinez Sanchez Juan Manuel
- Mollinedo Chocano Jose Joaquin
- Muro-lara Girod Juan Antonio
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Prieto Tenorio Andres
- Rivero Uria Raul Ramon
- Sanchez De Ibarguen Carmona Maria Pilar
- Santamaria De Paredes Castillo Vicente
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Tutor Cosin Ada
- Vega-penichet Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 134, S 8, H M 216384, I/A 208 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acosta Garcia Alberto
- Anta Callersten Carlos
- Ayuso Fernandez Jesus
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Callejo Martinez Alfonso
- Casero Ynfiesta Araceli
- Ezpeleta Puras Arantza
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Fernandez Villaverde Gutierrez Raimundo Jose
- Ferran Huete Ignacio
- Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Itziar Garcia De La Peña Urtasun
- Jimenez Garcia Mariano
- Mate Sanz Jesus
- Mollinedo Chocano Jose Joaquin
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Prieto Tenorio Andres
- Rego Prieto Oscar Luis
- Rivero Uria Raul Ramon
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Tutor Cosin Ada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33351 , F 135, S 8, H M 600283, I/A 9 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: ACCIONA SA
Apoderado
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Ezpeleta Puras Arancha
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Gistau Retes Isabel Ana
- Gonzalez Patiño Alberte Enrique
- Gutierrez Abarquero David
- Mate Sanz Jesus
- Mollinedo Chocano Jose Joaquin
- Perez Luaces Telmo
- Rego Prieto Oscar Luis
- Rivero Uria Raul Ramon
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 64, S 8, H M 216384, I/A 188 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: MICROMEDIOS DIGITALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ayuso Canals Javier
- Castro Aladro Manuel
- Lafuente De Frutos Gumersindo Carlos
- Rivero Uria Raul Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23662 , F 170, S 8, H M 424616, I/A 5 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Información de RIVERO URIA RAUL RAMON
Mostramos los datos de RIVERO URIA RAUL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO URIA RAUL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos