RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
Informe ejecutivo de RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSTOS Y RIVERO SUPERMERCADOS SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
MELGAR Y BUSTOS SL | Socio Unico | 23/10/2020 | |
MELGAR Y BUSTOS SL | Administrador Unico | 23/10/2020 |
VINCULACIONES DE RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
Empresa: BUSTOS Y RIVERO SUPERMERCADOS SL
Administrador Unico
- Rivero Terceros Romy Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35323 , F 81, S 8, H M 635005, I/A 5 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: BUSTOS Y RIVERO SUPERMERCADOS SL
Administrador Unico
- Rivero Terceros Romy Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35323 , F 80, S 8, H M 635005, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: MELGAR Y BUSTOS SL
Administrador Unico
- Rivero Terceros Romy Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41020 , F 141, S 8, H M 727468, I/A 1 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: MELGAR Y BUSTOS SL
Socio Único
- Rivero Terceros Romy Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41020 , F 141, S 8, H M 727468, I/A 1 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: BUSTOS Y RIVERO SUPERMERCADOS SL
Administrador Unico
- Rivero Terceros Romy Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35323 , F 80, S 8, H M 635005, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Información de RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA
Mostramos los datos de RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO TERCEROS ROMY ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos