RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WATER SYSTEM 31 SL | Administrador Unico | 19/01/2016 |
VINCULACIONES DE RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
Empresa: RIVELAS NAILS SL
Administrador Solidario
- Rivero Navarro Montserrat
- Velasquez Ruiz Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48048 , F 114, S 8, H B 570632, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: RIVELAS NAILS SL
Administrador Solidario
- Rivero Navarro Montserrat
- Velasquez Ruiz Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48048 , F 113, S 8, H B 570632, I/A 1 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: WATER SYSTEM 31 SL
Administrador Unico
- Rivero Navarro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45163 , F 82, S 8, H B 478868, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Información de RIVERO NAVARRO MONTSERRAT
Mostramos los datos de RIVERO NAVARRO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO NAVARRO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos