RIVERO MORENO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RIVERO MORENO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERO MORENO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K.R.C. MOVILIDAD 2021 SL | Apoderado | 19/02/2019 | |
ABLE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE EFIMEROS SL | Apoderado | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE RIVERO MORENO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO MORENO JOSE LUIS
Empresa: ADY FACILITY MANAGEMENT SL
Apoderado
- Rivero Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 728575, I/A 4 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Apoderado
- Rivero Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41086 , F 63, S 8, H M 728575, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: NUUK EUROPE SL
Apoderado
- Gonzalez Cruz Alberto
- Rivero Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 174, S 8, H BI 64520, I/A 8 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Apoderado
- Rivero Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33171 , F 73, S 8, H M 465736, I/A 11 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Información de RIVERO MORENO JOSE LUIS
Mostramos los datos de RIVERO MORENO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO MORENO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos